湖北省糧食局官方網(wǎng)站“領(lǐng)導(dǎo)信息”欄目近日進(jìn)行更新,據(jù)最新名單顯示,張依濤已任湖北省糧食局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)。
據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)黨政領(lǐng)導(dǎo)人物庫(kù)資料顯示,張依濤,1966年7月出生,曾任孝感市委常委、紀(jì)委書(shū)記,湖北省紀(jì)委常委、秘書(shū)長(zhǎng),湖北省紀(jì)委副書(shū)記等職務(wù),2016年7月起任荊門(mén)市市長(zhǎng)。
原任湖北省糧食局局長(zhǎng)的是張愛(ài)國(guó),1962年9月生,2013年4月任湖北省糧食局黨組書(shū)記、局長(zhǎng),近日已任荊門(mén)市委書(shū)記(相關(guān)報(bào)道)。
張依濤簡(jiǎn)歷
張依濤,男,漢族,1966年7月出生,湖北京山人,在職碩士研究生文化(2014年6月畢業(yè)于武漢輕工大學(xué)農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展專業(yè)),1984年8月參加工作,1986年1月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
1984.08-1986.02 京山縣石龍區(qū)委辦公室干事
1986.02-1987.10 京山縣石龍區(qū)團(tuán)委書(shū)記
1987.10-1992.03 共青團(tuán)京山縣委副書(shū)記(1986.09-1989.07華中理工大學(xué)新聞系新聞學(xué)專業(yè)大專學(xué)習(xí))
1992.03-1995.02 京山縣三陽(yáng)鎮(zhèn)黨委副書(shū)記
1995.02-1996.03 京山縣孫橋鎮(zhèn)黨委副書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)
1996.03-2000.01 荊州市沙市區(qū)委常委、區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)(其間:1997.08-1999.12中央黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)本科函授學(xué)習(xí);1997.09-1997.12參加省委黨校中青班學(xué)習(xí);1998.05-1999.05省對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易廳掛職副處長(zhǎng))
2000.01-2001.07 荊州市沙市區(qū)委常委、區(qū)紀(jì)委書(shū)記
2001.07-2003.12 荊州市沙市區(qū)委副書(shū)記、區(qū)紀(jì)委書(shū)記(2000.09-2003.07省委黨校黨建專業(yè)研究生學(xué)習(xí))
2003.12-2005.12 荊州市沙市區(qū)委副書(shū)記、區(qū)長(zhǎng)
2005.12-2006.10 湖北省水利廳副廳長(zhǎng)、黨組成員
2006.10-2011.11 孝感市委常委、紀(jì)委書(shū)記(其間:2007.06當(dāng)選為中共湖北省紀(jì)律檢查委員會(huì)委員;2008.03-2008.04參加省委黨校廳干班學(xué)習(xí))
2011.11-2012.06 湖北省紀(jì)委常委
2012.06-2015.08 湖北省紀(jì)委常委、秘書(shū)長(zhǎng)(其間:2012.09-2014.06武漢輕工大學(xué)農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展專業(yè)在職研究生學(xué)習(xí))
2015.08-2015.12 湖北省紀(jì)委副書(shū)記、秘書(shū)長(zhǎng)
2015.12-2016.06 湖北省紀(jì)委副書(shū)記
2016.06-2016.07 荊門(mén)市委副書(shū)記、市政府代理市長(zhǎng)、黨組書(shū)記
2016.07-2017.11 荊門(mén)市委副書(shū)記、市政府市長(zhǎng)、黨組書(shū)記
2017.11- 湖北省糧食局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)